Hay personas más dotadas que otras para el cálculo mental, pero existen trucos que nos permiten calcular mentalmente mucho mas rápido de lo nunca hubieramos imaginado. Veamos un ejemplo sencillo:

El desafío: Calcular mentalmente  las siguientes operaciones en menos de 15 segundos:

23 x 11 = ?

45 x 11 = ?

18 x 11 = ?

72 x 11 = ?

El truco para calcular el producto de un número entero de dos cifras por 11 es el siguiente:

23 x 11 = 253

Hacer la suma de las dos cifras del primer numero (2+3=5) y poner el resultado en medio de las dos cifras (2,5,3). El numero resultante es el valor del producto (253).

Si el valor de la suma es mayor que 10, la decena se suma a la primera cifra:

75 x 11 = 825
7+5 = 12
7 + 1 = 8

Secrets of Mental Math

Este es uno de los muchos trucos que se explican en el libro Secrets of Mental Math: The Mathemagician’s Guide to Lightning Calculation and Amazing Math Tricks escrito por el matemático Arthur T. Benjamin. El libro no sólo explica trucos sencillos como el que hemos visto, sino que también nos explica técnicas que con un poco de práctica permiten mejorar notablemente el rendimiento de nuestro calculo mental.

Trackback

no comment untill now

Add your comment now